Reports for Albertus Strijk
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Albertus Strijk
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Riner, Süess + Partner AG, in A a r a u, Ingernieurbüro für Hoch- und Tiefbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.1998, S. 813).
Statutenänderung:
17.12.1999.
Firma neu:
Mund Ganz + Partner AG.
Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion gemäss Art. 748 OR die "Maerki, Ganz + Partner AG", in Brugg. Aktiven von CHF 211'587.10 und Passiven von CHF 62'782.50 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 17.12.1999 und Fusionsbilanz per 31.12.1998 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strijk, Albertus, von Wohlenschwil, in Wohlenschwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Märki, Hans, von Brugg, in Windisch, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ganz, Beat, von Zürich, in Brugg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Mund, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Byland, Wolfgang, von Othmarsingen, in Buchs AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Honegger, Roger, von Bremgarten AG, in Muri AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grubenmann, Ulrich, von Teufen AR, in Starrkirch-Wil, mit Kollektivprokura zu zweien
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Riner & Süess AG Dipl. Ing. ETH/SIA, in A a r a u, Betrieb eines Ingenieurbüros für Hoch- und Tiefbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.1998, S. 813).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Märki, Hans Jakob, von Brugg, in Windisch, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Strijk, Albertus, von Wohlenschwil, in Wohlenschwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mund, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Riner & Süess AG Dipl. Ing. ETH/SIA, in Aarau, Betrieb eines Ingenieurbüros für Hoch- und Tiefbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.134 vom 13.7.1994 S.3922).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Süess, Willi, von Oberflachs, in Brugg AG, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Riner, Alfred, von Zeihen, in Erlinsbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Concepta Treuhand Haefeli AG, in Gebenstorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ganz, Beat, von Zürich, in Brugg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Greiner, Hanspeter, von Feuerthalen, in Brugg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Märki, Hans Jakob, von Brugg, in Windisch, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Strijk, Albertus, von Wohlenschwil, in Wohlenschwil, Mitglied, mit Einzel(terschrift;
Welte Treuhand AG, in Küttigen, Revisionsstelle.