Reports for Stefan Mund
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Stefan Mund
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2171928, Commercial Registry Office Aargau, (400)
LPM AG, in Beinwil am See, Prüfung von Materialien im Bauwesen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.1999, S. 941).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mund, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von der Crone, Dr. Michael, von Riehen, in Reinach AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herren, Rudolf (genannt Ruedi), von Neuenegg, in Sarmenstorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2027760, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Mund Ganz + Partner AG, in Aarau, Ingernieurbüro für Hoch- und Tiefbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2002, S. 2, Publ. 683540).
Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die 'Riner & Süess AG Dipl. Ing. ETH/SIA', in Aarau. Aktiven von CHF 584'528.90 und Passiven von CHF 34'258.20 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 05.12.2003 und Fusionsbilanz per 31.12.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mund, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Riner, Süess + Partner AG, in A a r a u, Ingernieurbüro für Hoch- und Tiefbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.1998, S. 813).
Statutenänderung:
17.12.1999.
Firma neu:
Mund Ganz + Partner AG.
Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion gemäss Art. 748 OR die "Maerki, Ganz + Partner AG", in Brugg. Aktiven von CHF 211'587.10 und Passiven von CHF 62'782.50 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 17.12.1999 und Fusionsbilanz per 31.12.1998 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strijk, Albertus, von Wohlenschwil, in Wohlenschwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Märki, Hans, von Brugg, in Windisch, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ganz, Beat, von Zürich, in Brugg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Mund, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Byland, Wolfgang, von Othmarsingen, in Buchs AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Honegger, Roger, von Bremgarten AG, in Muri AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grubenmann, Ulrich, von Teufen AR, in Starrkirch-Wil, mit Kollektivprokura zu zweien