Reports for Sascha Francesco Pollace
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sascha Francesco Pollace
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4840110, Commercial Registry Office Berne, (36)
Cotting Revisions AG, in Bern, CH-229.0.630.164-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2008, S. 3, Publ. 4484676).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pollace, Sascha, von Bolligen, in Thun, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mischler, Adrian, von Wahlern, in Münchenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 4390004, Commercial Registry Office Berne, (36)
Treuhand Cotting AG, in Bern, CH-035.9.017.566-1, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2008, S. 3, Publ. 4300698).
mit Hauptsitz in:
Düdingen.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
(CH-217.0.630.291-4).
Firma Hauptsitz neu:
Treuhand Cotting AG (Fiduciaire Cotting SA).
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Streichung des Eintragungsdatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV].
Zweck Hauptsitz:
[Streichung des Zwecks von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Streichung von Wolfgang Jendly, Harro B.W. Lüdi, Anton Huber, Othmar Müller, Interrevi AG, Heinrich Cotting, Marianne Kramer, Elmar Schafer, Tobias Müller, Sascha Pollace, Anita Fasel, Beat Mauron und Martin Gyger von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jendly, Wolfgang, von Düdingen, in Düdingen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüdi, Harro B.W, von Heimiswil, in Spiegel bei Bern, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Anton, von St. Silvester, in Düdingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Othmar, von Rohrbach, in Ittigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Interrevi AG, in Huttwil, Revisionsstelle;
Cotting, Heinrich, von Tentlingen, in Bolligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kramer, Marianne, von Galmiz, in Galmiz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schafer, Elmar, von St. Ursen, in Plaffeien, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Tobias, von Niederdorf, in Mühlethurnen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pollace, Sascha, von Bolligen, in Thun, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fasel, Anita, von St. Antoni, in Düdingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mauron, Beat, von Freiburg und St. Silvester, in Düdingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gyger, Martin, von Saanen, in Kerzers, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4238348, Commercial Registry Office Berne, (36)
Cotting Revisions AG(Cotting Révisions SA), bisher in Düdingen, CH-229.0.630.164-6, Durchführen von Mandaten als Revisionsstelle, Beraten in Unternehmens- und Steuerangelegenheiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2006, S. 6).
Gründungsstatuten:
18.01.1980.
Statutenänderung:
20.11.2007.
Sitz neu:
Bern.
Domizil:
Theaterplatz 4, 3007 Bern.
Zweck:
Durchführen von Mandaten als Revisionsstelle, Beraten in Unternehmens- und Steuerangelegenheiten.
Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Aktien:
1'500 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilung an die Aktionäre: eingeschriebene Briefe.
Vinkulierung:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stämpfli, Franz, von Moosseedorf, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Othmar, von Rohrbach, in Ittigen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Pollace, Sascha, von Bolligen, in Thun, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Buchs, Michael, von Jaun, in Villars-sur-Glâne, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Interrevi AG, in Huttwil, Revisionsstelle [wie bisher];
Cotting, Heinrich, von Tentlingen, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jungo, Markus, von St. Ursen, Düdingen und Freiburg, in St. Ursen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Lüdi, Harro, von Heimiswil, in Spiegel bei Bern (Köniz), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Stritt, Christian, von St. Ursen und Freiburg, in St. Antoni, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Gyger, Martin, von Saanen, in Kerzers, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Liebefeld (Köniz), Vize-Direktor];
Jendly, Wolfgang, von Düdingen, in Düdingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mauron, Beat, von Freiburg und St. Silvester, in Düdingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor].
Zweigniederlassung:
Bern [wie bisher];
Freiburg [wie bisher].