Reports for Othmar Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Othmar Müller
Newest SOGC notifications: Othmar Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7145238, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Air Activités AG, bisher in Ittigen, CH-217.0.530.453-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2009, S. 4, Publ. 5350076).
Gründungsstatuten:
04.11.2009.
Statutenänderung:
04.04.2013.
Sitz neu:
Bassersdorf.
Domizil neu:
c/o Eckstein Treuhand AG, Klotenerstrasse 10, 8303 Bassersdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Othmar, von Rohrbach, in Ittigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckstein, Alfred, von Bassersdorf und Zürich, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 7145980, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sollberger AG, bisher in Ittigen, CH-260.3.000.362-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2009, S. 6, Publ. 5343880).
Gründungsstatuten:
04.11.2009.
Statutenänderung:
04.04.2013.
Sitz neu:
Bassersdorf.
Domizil neu:
c/o Eckstein Treuhand AG, Klotenerstrasse 10, 8303 Bassersdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Othmar, von Rohrbach, in Ittigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckstein, Alfred, von Bassersdorf und Zürich, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5350076, Commercial Registry Office Berne, (36)
Air Activités AG (Air Activités SA), bisher in Murten, CH-217.0.530.453-0, Aktiengesellschaft (vom 12.11.2009, S. 10, Publ. 5340390).
Gründungsstatuten:
26.02.1990.
Statutenänderung:
04.11.2009.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
c/o Steuer- & Treuhandberatungen Müller, Ittigenstrasse 2A, 3063 Ittigen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Herstellung, Kauf, Verkauf und Wartung von Flughafenausrüstungen und Technik sowie ähnlichen Produkten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: mit gewöhnlichem Brief, per Fax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Theo, von Visperterminen, in Murten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Othmar, von Rohrbach, in Ittigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.