Reports for Marc-André Houmard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marc-André Houmard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005721384, Commercial Registry Office Berne, (36)
Coopérative FD - INFO, à Saint-Imier, CHE-102.229.904, société coopérative (No. FOSC 167 du 29.08.2012, p.0, Publ. 6826612).
Modification des statuts:
06.04.2022.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative FD-INFO.
Nouvelle adresse:
c/o Jean Bachmann, Rue Baptiste-Savoye 62, 2610 St-Imier.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Houmard, Marc-André, de Champoz, à Malleray, vice-président, avec signature collective à deux;
Mohni, Marcel, de Wynigen, à Bévilard, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Benoit, Roland, de Romont (BE), à Corgémont, président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Bühler, Lucien, de Sigriswil, à Tramelan, vice-président de l'administration, sans droit de signature;
Voutat, Roland, de Sorvilier, à Malleray (Valbirse), membre de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président].
Publication number: 3053573, Commercial Registry Office Berne, (36)
Eco-Lignière S.A., à Valbirse, CHE-202.334.720, société anonyme (No. FOSC 64 du 02.04.2015, Publ. 2078245).
Nouvelle adresse:
c/o Administration communale, Rue Aimé Charpilloz 2, 2735 Malleray.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Blanchard, Sébastien, de Malleray, à Malleray (Valbirse), vice-président, avec signature collective à deux;
Bernasconi, Roberto Candido, de Castel San Pietro, à Malleray (Valbirse), administrateur, avec signature collective à deux;
Houmard, Marc-André, de Champoz, à Malleray (Valbirse), administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Morand, Steve, de Botterens, à Bévilard (Valbirse), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Garraux, Fabrice, de Valbirse, à Malleray (Valbirse), vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Malleray, administrateur, avec signature collective à deux];
Annoni, Paolo Georges, de Valbirse, à Bévilard (Valbirse), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Blanchard, Denis Julien, de Valbirse, à Malleray (Valbirse), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Malleray, président, avec signature collective à deux];
Burri, Hélène Anne Yvonne, de Val-de-Ruz, à Court, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Girod, Claude, de Champoz, à Champoz, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Publication number: 2783173, Commercial Registry Office Berne, (36)
La Maison de l'Enfance SA, à Valbirse, CHE-313.816.403, société anonyme (No. FOSC 68 du 10.04.2015, Publ. 2089671).
Nouvelle adresse:
c/o Administration municipale, Rue Aimé Charpilloz 2, 2735 Bévilard.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bernasconi, Roberto Candido, de Castel San Pietro, à Malleray (Valbirse), président, avec signature collective à deux avec Marc-André Houmard ou Sébastien Blanchard;
Houmard, Marc-André, de Champoz, à Malleray (Valbirse), vice-président, avec signature collective à deux avec Roberto Bernasconi ou Thierry Lenweiter ou Susanne Hartman-Glaser;
Hartman-Glaser, Susanne, de Reinach (BL), à Malleray (Valbirse), administratrice, avec signature collective à deux avec Marc-André Houmard ou Sébastien Blanchard;
A. Rettenmund Fidufisc SA, à Biel/Bienne, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
FHS Fidufisc SA ( CHE-107.176.190), à Biel/Bienne, organe de révision;
Blanchard, Sébastien, de Valbirse, à Malleray (Valbirse), vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec Thierry Lenweiter ou Paolo Annoni [précédemment: de Malleray, administrateur, avec signature collective à deux avec Roberto Bernasconi ou Thierry Lenweiter ou Susanne Hartman-Glaser];
Lenweiter, Thierry, de Murist, à Malleray (Valbirse), membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec Sébastien Blanchard ou Steve Morand [précédemment: secrétaire, avec signature collective à deux avec Marc-André Houmard ou Sébastien Blanchard];
Morand, Steve, de Botterens, à Bévilard (Valbirse), président du conseil d'administration, avec signature collevtive à deux avec Thierry Lenweiter ou Paolo Annoni;
Annoni, Paolo, de Valbirse, à Bévilard (Valbirse), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec Sébastien Blanchard ou Steve Morand.