Reports for Bernadette Häller-Dubach
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Bernadette Häller-Dubach
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3811099, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Alpgenossenschaft Laubersmad, in Hildisrieden, CHE-102.327.062, Genossenschaft (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2012, Publ. 6634090).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häller-Dubach, Bernadette, von Oberkirch, in Sursee, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Rudolf, von Knutwil, in Knutwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6634090, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Alpgenossenschaft Laubersmad, in Flühli, CH-100.5.007.633-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.1995, S. 4483).
Statutenänderung:
28.03.2012.
Sitz neu:
Hildisrieden.
Domizil neu:
c/o Jörg Stocker, Widerain 4, 6024 Hildisrieden.
Zweck neu:
Sicherstellung des Erhalts und des Betriebs der Alp Laubersmad in der Gemeinde Flühli, in gemeinsamer Selbsthilfe und zu Gunsten ihrer Mitglieder;
Beteiligungen;
Erwerb von weiteren Grundstücken, sei es für die Alpwirtschaft oder für einen andern, auf der Basis der Selbsthilfe verfolgten Zweck.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Vorstand: drei Mitglieder].Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 28.03.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die Bestimmungen in den Statuten über die Sachübernahme wurden gestrichen.] [gestrichen: Gemäss Uebernahmevertrag vom 10.11.1952 übernahm die Genossenschaft von der bisherigen 'Alpgesellschaft Laubersmad' Aktiven (inklusive Liegenschaft Laubersmad) und Passiven (hypothekarische Belastungen und Bauschuld, ohne Beteiligungsrechte).].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Knüsel, Josef, von Hünenberg und Meierskappel, in Hünenberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, Franz, von Sursee, in Sursee, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Peter, von Sursee und Reiden, in Luzern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stocker, Jörg Bruno, von Sursee, in Hildisrieden, Aktuar und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häller-Dubach, Bernadette, von Oberkirch, in Sursee, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.