Address
c/o Jörg Stocker
Widerain 4
6024 Hildisrieden
Reports for Alpgenossenschaft Laubersmad
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Alpgenossenschaft Laubersmad
- Alpgenossenschaft Laubersmad has its legal headquarters in Hildisrieden, is active and operates in the sector «Associations and federations».
- Alpgenossenschaft Laubersmad was founded on 27.11.1953.
- The last commercial register change was made on 19.08.2024. All changes can be viewed under the section «Notifications» and saved as a PDF.
- The Enterprise Identification Number of the organization Alpgenossenschaft Laubersmad is the following: CHE-102.327.062.
Commercial register information
Entry in the commercial register
27.11.1953
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Hildisrieden
Commercial Registry Office
LU
Commercial register number
CH-100.5.007.633-5
UID/VAT
CHE-102.327.062
Sector
Associations and federations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Sicherstellung des Erhalts und des Betriebs der Alp Laubersmad in der Gemeinde Flühli, in gemeinsamer Selbsthilfe und zu Gunsten ihrer Mitglieder; Beteiligungen; Erwerb von weiteren Grundstücken, sei es für die Alpwirtschaft oder für einen andern, auf der Basis der Selbsthilfe verfolgten Zweck.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Alpgenossenschaft Laubersmad
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006109078, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Alpgenossenschaft Laubersmad, in Hildisrieden, CHE-102.327.062, Genossenschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2017, Publ. 3811099).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Rudolf, von Knutwil, in Knutwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Peter, von Sursee und Reiden, in Luzern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Josef, von Entlebuch, Roggliswil und Wauwil, in Wauwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunkeler, Peter Johann, von Oberkirch, in Udligenswil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3811099, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Alpgenossenschaft Laubersmad, in Hildisrieden, CHE-102.327.062, Genossenschaft (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2012, Publ. 6634090).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häller-Dubach, Bernadette, von Oberkirch, in Sursee, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Rudolf, von Knutwil, in Knutwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6634090, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Alpgenossenschaft Laubersmad, in Flühli, CH-100.5.007.633-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.1995, S. 4483).
Statutenänderung:
28.03.2012.
Sitz neu:
Hildisrieden.
Domizil neu:
c/o Jörg Stocker, Widerain 4, 6024 Hildisrieden.
Zweck neu:
Sicherstellung des Erhalts und des Betriebs der Alp Laubersmad in der Gemeinde Flühli, in gemeinsamer Selbsthilfe und zu Gunsten ihrer Mitglieder;
Beteiligungen;
Erwerb von weiteren Grundstücken, sei es für die Alpwirtschaft oder für einen andern, auf der Basis der Selbsthilfe verfolgten Zweck.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Vorstand: drei Mitglieder].Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 28.03.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die Bestimmungen in den Statuten über die Sachübernahme wurden gestrichen.] [gestrichen: Gemäss Uebernahmevertrag vom 10.11.1952 übernahm die Genossenschaft von der bisherigen 'Alpgesellschaft Laubersmad' Aktiven (inklusive Liegenschaft Laubersmad) und Passiven (hypothekarische Belastungen und Bauschuld, ohne Beteiligungsrechte).].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Knüsel, Josef, von Hünenberg und Meierskappel, in Hünenberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, Franz, von Sursee, in Sursee, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Peter, von Sursee und Reiden, in Luzern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stocker, Jörg Bruno, von Sursee, in Hildisrieden, Aktuar und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häller-Dubach, Bernadette, von Oberkirch, in Sursee, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.