Reports for Jörg Bruno Stocker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jörg Bruno Stocker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 997569, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CRIME INVESTIGATION SERVICES (CIS) AG, in Kloten, CH-550.0.081.302-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2008, S. 24, Publ. 4477516).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Jörg, von Sursee, in Hildisrieden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winzenried, Hans, von Bern und Belp, in Stettlen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ducrey, Daniel, von Alterswil und Arni AG, in Lohnstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6634090, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Alpgenossenschaft Laubersmad, in Flühli, CH-100.5.007.633-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.1995, S. 4483).
Statutenänderung:
28.03.2012.
Sitz neu:
Hildisrieden.
Domizil neu:
c/o Jörg Stocker, Widerain 4, 6024 Hildisrieden.
Zweck neu:
Sicherstellung des Erhalts und des Betriebs der Alp Laubersmad in der Gemeinde Flühli, in gemeinsamer Selbsthilfe und zu Gunsten ihrer Mitglieder;
Beteiligungen;
Erwerb von weiteren Grundstücken, sei es für die Alpwirtschaft oder für einen andern, auf der Basis der Selbsthilfe verfolgten Zweck.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Vorstand: drei Mitglieder].Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 28.03.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die Bestimmungen in den Statuten über die Sachübernahme wurden gestrichen.] [gestrichen: Gemäss Uebernahmevertrag vom 10.11.1952 übernahm die Genossenschaft von der bisherigen 'Alpgesellschaft Laubersmad' Aktiven (inklusive Liegenschaft Laubersmad) und Passiven (hypothekarische Belastungen und Bauschuld, ohne Beteiligungsrechte).].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Knüsel, Josef, von Hünenberg und Meierskappel, in Hünenberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, Franz, von Sursee, in Sursee, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Peter, von Sursee und Reiden, in Luzern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stocker, Jörg Bruno, von Sursee, in Hildisrieden, Aktuar und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häller-Dubach, Bernadette, von Oberkirch, in Sursee, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4619392, Commercial Registry Office Berne, (36)
Securitrans, Public Transport Security AG, in Bern, CH-035.3.028.054-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2008, S. 4, Publ. 4367852).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blatter, Ernst, von Zollikon und Walzenhausen, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, Jörg, von Sursee, in Hildisrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zulauf, Christoph, von Rohrbach, in Limpach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CH-270.3.012.140-6), in Basel, Revisionsstelle.