Informazioni su Markus Iten
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Iten
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1844077, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
COLORANT CHROMATICS AG, in Cham, CHE-103.202.598, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2013, Publ. 1216069).
Statutenänderung:
17.11.2014.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Gotthardstrasse 28, 6304 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, Markus, von Unterägeri, in Zug, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gelp, Joseph John, amerikanischer Staatsangehöriger, in Sheffield Village (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
François, Philippe, belgischer Staatsangehöriger, in Rotkreuz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klaas, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Palm, Christoph, belgischer Staatsangehöriger, in Clervaux (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Karl Heinz, von Sumiswald, in Beromünster, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3120158, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Trinity Industries International Holdings AG (Trinity Industries International Holdings Limited) (Trinity Industries International Holdings SA), Sitz Zug, CH-170.3.023.503-6, Erwerb und Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2005, S. 20, Id. 2901982).
Eingetragene Personen Geändert:
Hartmann, Albert, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Winterthur, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Neu:
Visini, Sandro, Heimat Zürich, Wald ZH, in Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Gelöscht:
[Iten, Markus, Heimat Unterägeri, in Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Stoll, Dr. Daniel, Heimat Osterfingen, in Kilchberg ZH, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Acton Treuhand AG (Acton Fiduciaire SA) (Acton Fiduciary Ltd), Sitz Zug, Treuhandgeschäfte aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.77 vom 22.04.1996, S.2262).
Eingetragene Personen Geändert:
Stadelmann, Erwin, Heimat, Escholzmatt, in Vitznau, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Iten, Markus, Heimat Unterägeri, in Zug, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Adrian, Heimat Oberägeri, in Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberägeri, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien].
Neu:
Getzmann, Guido, Heimat Kriens, in Kriens, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien.
Gelöscht:
[Buhofer, Philipp H., Heimat Reinach AG, in Zürich, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].