Informazioni su Joseph John Gelp
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Joseph John Gelp
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1844077, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
COLORANT CHROMATICS AG, in Cham, CHE-103.202.598, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2013, Publ. 1216069).
Statutenänderung:
17.11.2014.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Gotthardstrasse 28, 6304 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, Markus, von Unterägeri, in Zug, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gelp, Joseph John, amerikanischer Staatsangehöriger, in Sheffield Village (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
François, Philippe, belgischer Staatsangehöriger, in Rotkreuz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klaas, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Palm, Christoph, belgischer Staatsangehöriger, in Clervaux (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Karl Heinz, von Sumiswald, in Beromünster, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4377492, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Colorant Chromatics AG, in Cham, CH-170.3.003.801-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2005, S. 15, Publ. 2722902).
Statutenänderung:
22.01.2008.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
François, Philippe, belgischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Iten, Markus, von Unterägeri, in Zug, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Corrigan, Victor Gerard, amerikanischer Staatsangehöriger, in North Olmstead (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gelp, Joseph John, amerikanischer Staatsangehöriger, in Sheffield Village (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Testor Treuhand Zürich (CH-270.3.002.466-8), in Zürich, Revisionsstelle.