Informazioni su Christoph Palm
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Palm
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005989083, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Avient Luxembourg S.à r.l., Pommerloch, Zweigniederlassung Birsfelden/Schweiz, in Birsfelden, CHE-417.182.325, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2023, Publ. 1005772920).
Hauptsitz in:
Pommerloch (LU).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Palm, Christoph, belgischer Staatsangehöriger, in Weiswampach (LU), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Van den Brande, Philip Theophiel Anna, niederländischer Staatsangehöriger, in Clervaux (LU), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005985693, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Colorant Chromatics AG, in Birsfelden, CHE-103.202.598, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2023, Publ. 1005768199).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Palm, Christoph, belgischer Staatsangehöriger, in Weiswampach (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Van den Brande, Philip Theophiel Anna, niederländischer Staatsangehöriger, in Clervaux (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005768199, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
COLORANT CHROMATICS AG, bisher in Zug, CHE-103.202.598, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2022, Publ. 1005590211).
Statutenänderung:
27.04.2023.
Firma neu:
Colorant Chromatics AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Colorant Chromatics SA) (Colorant Chromatics Ltd).
Sitz neu:
Birsfelden.
Domizil neu:
Hauptstrasse 30, 4127 Birsfelden.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen, die Finanzierung, die Kontrolle und die Organisation von in- und ausländischen Gesellschaften und der Handel mit Waren aller Art. Sie darf alle Rechtsgeschäfte abschliessen und ist insbesondere zu allen Handlungen berechtigt, die dem Unternehmenszweck unmittelbar oder mittelbar dienen können. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften oder Filialen errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Die Gesellschaft kann solche konzerninterne Finanzierungen selbst dann gewähren wenn sie im alleinigen oder hauptsächlichen Interesse der finanzierten Gesellschaft liegen. [Zweckanpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis (Art. 118 HRegV).].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschlimann, Bruno, von Trachselwald, in Beinwil (Freiamt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kronimus, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Hilgert (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Potoczny, Zaneta, polnische Staatsangehörige, in Mersch (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hippert, Anne, französische Staatsangehörige, in Meursault (FR), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Palm, Christoph, belgischer Staatsangehöriger, in Weiswampach (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Clervaux (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Smeds, Jan-Hakan, finnischer Staatsangehöriger, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.