Informazioni su Philippe François
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philippe François
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1844077, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
COLORANT CHROMATICS AG, in Cham, CHE-103.202.598, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2013, Publ. 1216069).
Statutenänderung:
17.11.2014.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Gotthardstrasse 28, 6304 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, Markus, von Unterägeri, in Zug, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gelp, Joseph John, amerikanischer Staatsangehöriger, in Sheffield Village (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
François, Philippe, belgischer Staatsangehöriger, in Rotkreuz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klaas, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Palm, Christoph, belgischer Staatsangehöriger, in Clervaux (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Karl Heinz, von Sumiswald, in Beromünster, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5907564, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Colorant Chromatics AG, in Cham, CH-170.3.003.801-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2009, S. 25, Publ. 4846362).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karlsen, Haakon, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klaas, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Immensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neuheim, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
François, Philippe, belgischer Staatsangehöriger, in Rotkreuz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Walchwil].
Numero di pubblicazione: 4377492, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Colorant Chromatics AG, in Cham, CH-170.3.003.801-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2005, S. 15, Publ. 2722902).
Statutenänderung:
22.01.2008.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
François, Philippe, belgischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Iten, Markus, von Unterägeri, in Zug, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Corrigan, Victor Gerard, amerikanischer Staatsangehöriger, in North Olmstead (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gelp, Joseph John, amerikanischer Staatsangehöriger, in Sheffield Village (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Testor Treuhand Zürich (CH-270.3.002.466-8), in Zürich, Revisionsstelle.