Reports for Andreas Zubler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Zubler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005381286, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Zubler & Partner AG, in Wettingen, CHE-106.637.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2020, Publ. 1004862340).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zubler, Andreas, von Hunzenschwil, in Murgenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Platter, Edmund, von Zürich, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Biland, Thomas, von Birmenstorf (AG), in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6804124, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Patronale Stiftung der Zubler & Partner AG, in Wettingen, CH-400.7.017.610-4, Stiftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2012, Publ. 6547172).
Name neu:
Patronale Stiftung der Zubler & Partner AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 23.05.2012 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zubler, Andreas, von Hunzenschwil, in Oftringen, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Egloff, Ernst, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Zubler, Michael, von Hunzenschwil, in Oftringen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5275768, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ISC Internet Solution Center AG, in Wettingen, CH-400.3.021.233-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, S. 2, Publ. 4800018).
Firma neu:
ISC Internet Solution Center AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.09.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zubler, Andreas, von Hunzenschwil, in Oftringen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher:in Küngoldingen ., Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].