Reports for Michael Zubler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Michael Zubler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6804124, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Patronale Stiftung der Zubler & Partner AG, in Wettingen, CH-400.7.017.610-4, Stiftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2012, Publ. 6547172).
Name neu:
Patronale Stiftung der Zubler & Partner AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 23.05.2012 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zubler, Andreas, von Hunzenschwil, in Oftringen, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Egloff, Ernst, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Zubler, Michael, von Hunzenschwil, in Oftringen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6507072, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Zubler & Partner AG, in Wettingen, CH-400.3.009.214-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 14.04.2011, S. 0, Publ. 6122582).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zubler, Michael, von Hunzenschwil, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4834086, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Patronale Stiftung der Zubler & Partner AG, in Wettingen, CH-400.7.017.610-4, Stiftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2007, S. 2, Publ. 3798702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmocker, Ulrich, von Beatenberg, in Wettingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zubler, Andreas, von Hunzenschwil, in Oftringen, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Riken, Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Egloff, Ernst, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zubler, Michael, von Hunzenschwil, in Oftringen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.