Reports for Pasqual Weibel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Pasqual Weibel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6345902, Commercial Registry Office Ticino, (501)
It-tech-trade GmbH, finora in Niederhelfenschwil, CH-320.4.063.997-8, società a garanzia limitata (FUSC no. 119 del 22.06.2011, p. 0, Pubbl. 6215640).
Statuti originari:
27.05.2011.
Statuti modificati:
15.09.2011.
Nuova ragione sociale:
PWS Immo Edil Sagl.
Nuova sede:
Tenero-Contra.
Nuovo recapito:
Via Mappo 13, 6598 Tenero.
Nuovo scopo:
La compravendita, la promozione, la mediazione e la gestione di immobili e di società commerciali come pure ogni altra operazione nel settore immobiliare. Partecipare ad altre imprese, come pure evadere tutti i negozi atti ad incrementare lo scopo della società o con esso abbiano un nesso.
Capitale sociale:
CHF 20'000.00. [radiati: Obblighi: Prestazioni accessorie a norma di statuti.].
Organo di pubblicazione:
FUSC.
Comunicazioni:
Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto o per email. Con dichiarazione del 12.09.2008 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata (come finora).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Weibel, Pasqual, da Rapperswil BE, in St. Gallen, con firma collettiva a due con Petra Weibel;
Weibel, Petra, cittadina germanica, in Niederhelfenschwil, con firma collettiva a due con Pasqual Weibel;
Widmer, Chrystian, da Schneisingen, in Wetzikon ZH, socio, con firma individuale, con 2 quote da CHF 1'000.00.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Schrackmann, Andreas, da Giswil, in Bettwiesen, socio e gerente, con firma collettiva a due, con 6 quote da CHF 1'000.00 [finora: socio con firma individuale];
Weibel, Willi, da Rapperswil BE, in Niederhelfenschwil, socio e gerente, con firma collettiva a due, con 7 quote da CHF 1'000.00 [finora: socio e gerente con firma individuale e con 12 quote sociali da CHF 1'000.00];
Peter, Federico, da Basadingen-Schlattingen, in Minusio, socio e presidente della gerenza, con firma collettiva a due, con 7 quote da CHF 1'000.00.
Publication number: 6300388, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
mc mobilitycorner GmbH, in Herisau, CH-300.4.016.302-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2010, S. 3, Publ. 5556700).
Statutenänderung:
04.08.2011.
Firma neu:
Tecpro Services GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mc Elroy, John, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Willi Weibel, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Weibel, Willi, von Rapperswil BE, in Niederhelfenschwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Weibel, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Niederhelfenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Pasqual Weibel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Commercium Handels GmbH (CH-300.4.016.053-6), in Herisau, Gesellschafterin, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Weibel, Pasqual, von Rapperswil BE, in St. Gallen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Petra Weibel];
Schelker, Roland, von Gsteigwiler, in Hettlingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Chrystian, von Schneisingen, in Wetzikon ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Collenette, Melanie, von Thal, in Herisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6215640, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
It-tech-trade GmbH, bisher in Herisau, CH-320.4.063.997-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2010, S. 3, Publ. 5532044).
Gründungsstatuten:
12.09.2008.
Statutenänderung:
27.05.2011.
Sitz neu:
Niederhelfenschwil.
Domizil neu:
Dägetschwil 220, 9527 Niederhelfenschwil.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, vorwiegend mit Kassen- und Computersystemen sowie deren Zubehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Pflichten:
Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Commercium Handels GmbH (CH-300.4.016.053-6), in Herisau, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, Pasqual, von Rapperswil BE, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Petra Weibel (wie bisher);
Weibel, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Niederhelfenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Pasqual Weibel (wie bisher);
Weibel, Willi, von Rapperswil BE, in Niederhelfenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Schrackmann, Andreas, von Giswil, in Bettwiesen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Widmer, Chrystian, von Schneisingen, in Wetzikon ZH, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.