Reports for Roland Schelker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Schelker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6380012, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
TecPro AG, bisher in Herisau, CH-400.3.022.909-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2011, S. 0, Publ. 6328972).
Gründungsstatuten:
05.11.2010.
Statutenänderung:
06.09.2011.
Firma neu:
Tellbull AG in Liquidation.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Burggraben 27, 9004 St. Gallen.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, vorwiegend mit elektronischen Geräten und Komponenten sowie Warenbeschaffung und Einkaufsmanagement für Dritte. Zudem erbringt sie Dienstleistungen im EDV-Umfeld im In- und Ausland, insbesondere auch die Warenbeschaffung und das Einkaufsmanagement für Dritte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.06.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher);
Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.09.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weibel, Willi, von Rapperswil BE, in Niederhelfenschwil, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schelker, Roland, von Gsteigwiler, in Hettlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Chrystian, von Schneisingen, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D'Antuono, Sandro, von Trogen, in Waldkirch, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6345860, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Tecpro Services GmbH, in Herisau, CH-300.4.016.302-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2011, S. 0, Publ. 6300388).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schelker, Roland, von Gsteigwiler, in Hettlingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Chrystian, von Schneisingen, in Wetzikon ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6309990, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Commercium Handels GmbH, in Herisau, CH-300.4.016.053-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2011, S. 0, Publ. 6228778).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schelker, Roland, von Gsteigwiler, in Hettlingen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, Willi, von Rapperswil BE, in Niederhelfenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schrackmann, Andreas, von Giswil, in Bettwiesen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].