Reports for Dr. Ulrich Wanner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Ulrich Wanner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005224545, Commercial Registry Office Lucerne
SWISS DENTAL EVENTS AG, in Kriens, CHE-113.021.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2020, Publ. 1004950201).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonny, Diane Thérèse, von Chevroux, in Aubonne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanner, Dr. Ulrich, von Schleitheim und Schaffhausen, in Stettlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3441127, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Swiss Radiological Conventions AG, in Luzern, CHE-149.245.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2012, Publ. 6567268).
Statutenänderung:
24.03.2017.
Domizil neu:
Weggismattstrasse 11, 6004 Luzern. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allgayer, Bernhard Richard Alois, von Horw, in Horw, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Becker, Christof Dietrich, von Bern, in Thônex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanner, Ulrich, von Schleitheim, in Stettlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-035.9.003.690-9), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weishaupt, Dominik, von Appenzell, in Oberrieden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andreisek, Gustav, von Stein (AR), in Stein (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauter, Viktor, von Schaffhausen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolfensberger, Ursula, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gramoba AG (CHE-101.961.173), in Baar, Revisionsstelle.
Publication number: 2351619, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
SWISS DENTAL EVENTS AG, in Kriens, CHE-113.021.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 15.06.2012, Publ. 6720022).
Domizil neu:
c/o Curaden AG, Amlehnstrasse 22, 6010 Kriens.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Nicolas Jean-Louis, von Vevey, in Chardonne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lausanne];
Wanner, Dr. Ulrich, von Schleitheim und Schaffhausen, in Stettlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien];
SCF Revision AG, Zweigniederlassung Freiburg (CHE-256.207.979), in Givisiez, Revisionsstelle [bisher: SCF Revision AG, Zweigniederlassung Freiburg, in Givisiez (CH-217-0190350-9)].