Reports for Prof. Dr. Bernhard Richard Alois Allgayer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Prof. Dr. Bernhard Richard Alois Allgayer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006100984, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Schweizerische Gesellschaft für Telemedizin und eHealth, bisher in Luzern, CHE-102.314.148, Verein (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2012, Publ. 6623170).
Sitz neu:
Wil (SG).
Domizil neu:
c/o alcare AG, Wilenstrasse 54, 9500 Wil SG.
Organisation neu:
[Streichung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denz, Martin, von Münchwilen AG, in Reinach BL, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braga, Andrea V., von Bern, in Le Vésinet (FR), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Allgayer, Bernhard, von Horw, in Horw, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diebold, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Horw, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burg, Dr. Günter, von Maur, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Andreas, von Basel, in Biel-Benken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glatz-Krieger, Katharina, von Basel, in Allschwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Sascha, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Co-Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mausbach, Julian, von Zürich, in Zürich, Co-Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brockes, Christiane, von Wil (SG), in Wil SG, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1004806379, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Medical Imaging Luzern AG, in Luzern, CHE-113.843.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2019, Publ. 1004592745).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allgayer, Prof. Dr. Bernhard Richard Alois, von Horw, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krummenacher, Salome Eva, von Escholzmatt-Marbach, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3441127, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Swiss Radiological Conventions AG, in Luzern, CHE-149.245.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2012, Publ. 6567268).
Statutenänderung:
24.03.2017.
Domizil neu:
Weggismattstrasse 11, 6004 Luzern. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allgayer, Bernhard Richard Alois, von Horw, in Horw, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Becker, Christof Dietrich, von Bern, in Thônex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanner, Ulrich, von Schleitheim, in Stettlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-035.9.003.690-9), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weishaupt, Dominik, von Appenzell, in Oberrieden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andreisek, Gustav, von Stein (AR), in Stein (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauter, Viktor, von Schaffhausen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolfensberger, Ursula, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gramoba AG (CHE-101.961.173), in Baar, Revisionsstelle.