Reports for Armin Ulrich
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Armin Ulrich
Holdings
Newest SOGC notifications: Armin Ulrich
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6920520, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Aromatic Marketing AG, bisher in Horgen, CH-020.3.901.722-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2007, S. 19, Publ. 4058280).
Gründungsstatuten:
28.03.1968.
Statutenänderung:
30.10.2012.
Sitz neu:
Küssnacht SZ.
Domizil neu:
bei Emu AG, Fännring 1, 6403 Küssnacht SZ. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung vom 30.10.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laubscher-Hirschi, Maria, von Fräschels, in Wollerau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Persson, Mats, schwedischer Staatsangehöriger, in Saltsjö-Boo (SE), Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ortag, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Armin, von Küssnacht SZ, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gloggner, Patrick, von Meggen, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6152428, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
HOCHDORF Nutribake AG, in Hochdorf, CH-100.3.785.680-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2010, S. 11, Publ. 5580784).
Statutenänderung:
03.05.2011.
Zweck neu:
Fabrikation, Verkauf, Vertrieb von und Handel mit Hilfsstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten für Bäckereien und Konditoreien;
Begründung, Erwerb und Verwertung von Verfahren und Patenten sowie Erbringung entsprechender Dienstleistungen für andere Unternehmen;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Veräusserung und Belastung von Liegenschaften. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henzi, Damian, von Breitenbach, in Cham, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gavillet, Marcel, von Peney-le-Jorat und Vucherens, in Aegerten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Armin, von Küssnacht SZ, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gloggner, Patrick Albert, von Meggen, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Eigenmann, Benno, von Waldkirch, in Hochdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3306602, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
EMU Stiftung, in Küssnacht SZ, CH-130.7.011.225-9, Fännring 1, 6403 Küssnacht, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
15.12.1980, 23.12.2005.
Zweck:
Sicherung des Weiterbestehens und der Weiterentwicklung der in der EMU AG, Küssnacht am Rigi, direkt oder indirekt zusammengefassten Firmen.
Aufsichtsbehörde:
pendent.
Organisation:
Stiftungsrat von mindestens 3 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Name bisher:
EMU Stiftung;
Rechtsform bisher: Stiftung;
Sitz bisher: Vaduz;
Registriert bisher beim Handelsregister des Fürstentums Liechtenstein, Vaduz. Die Stiftung hat mit Beschluss des Stiftungsrates vom 13.06.2005 und mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 29.12.2005 den Sitz vom Ausland (Vaduz FL) in die Schweiz ohne Liquidation gemäss den Bestimmungen des IPRG verlegt.
Eingetragene Personen:
Ulrich, Armin, von Küssnacht SZ, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waeffler, Dr. Jürg G., von Basel und Frutigen, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bakels-Noreen, Irene Siri, von Niederlande, in Bellbowrie (AU), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keir, Alexander James, von Neuseeland, in Warkworth (NZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebersberg, Dr. Christof, von Österreich, in Vaduz (FL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Retraco AG, in Schwyz, Revisionsstelle.