Armin Ulrich
domiciled in Küssnacht am Rigi, from Küssnacht (SZ) Active mandates: BAKELS Nutribake AG, EMU Stiftung and more Connected persons: Pascal Hürlimann, Benno Eigenmann, Patrick Albert Gloggner and more You can stay up to date through "Armin Ulrich", please log in or register free of charge.You are now following "Armin Ulrich"
Credit rating You can stay up to date through "Armin Ulrich", please log in or register free of charge.You are now following "Armin Ulrich"
|
|
Armin Ulrich
domiciled in Collonges-sous-Salève, from France Active mandates: Ascka ascenseurs conseils GE Sàrl Connected persons: Alain Kälin You can stay up to date through "Armin Ulrich", please log in or register free of charge.You are now following "Armin Ulrich"
Credit rating You can stay up to date through "Armin Ulrich", please log in or register free of charge.You are now following "Armin Ulrich"
|
Places where people with the name Armin Ulrich live
Sectors in which people with the name Armin Ulrich work
Trading in food products
Religious, political or secular associations
Business management and administration
Legal counsel
Architectural and engineering activities
Trading in food products
Religious, political or secular associations
Business management and administration
Legal counsel
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Armin Ulrich
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Armin Ulrich
Publication number: 6920520, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Aromatic Marketing AG, bisher in Horgen, CH-020.3.901.722-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2007, S. 19, Publ. 4058280).
Gründungsstatuten:
28.03.1968.
Statutenänderung:
30.10.2012.
Sitz neu:
Küssnacht SZ.
Domizil neu:
bei Emu AG, Fännring 1, 6403 Küssnacht SZ. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung vom 30.10.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laubscher-Hirschi, Maria, von Fräschels, in Wollerau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Persson, Mats, schwedischer Staatsangehöriger, in Saltsjö-Boo (SE), Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ortag, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Armin, von Küssnacht SZ, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gloggner, Patrick, von Meggen, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6152428, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
HOCHDORF Nutribake AG, in Hochdorf, CH-100.3.785.680-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2010, S. 11, Publ. 5580784).
Statutenänderung:
03.05.2011.
Zweck neu:
Fabrikation, Verkauf, Vertrieb von und Handel mit Hilfsstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten für Bäckereien und Konditoreien;
Begründung, Erwerb und Verwertung von Verfahren und Patenten sowie Erbringung entsprechender Dienstleistungen für andere Unternehmen;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Veräusserung und Belastung von Liegenschaften. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henzi, Damian, von Breitenbach, in Cham, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gavillet, Marcel, von Peney-le-Jorat und Vucherens, in Aegerten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Armin, von Küssnacht SZ, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gloggner, Patrick Albert, von Meggen, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Eigenmann, Benno, von Waldkirch, in Hochdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4271758, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
das digitale bild GmbH, in Speicher, CH-300.4.014.037-8, Digitale Fotografie, elektronische Bildbearbeitung, Datenverwaltung usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2000, S. 4555).
Statutenänderung:
24.12.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulrich, Armin, von Appenzell, in Stein AR, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 23'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Erich, von Heimiswil, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 35'000 (bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 24'000);
Thalmann, Jürg, von Bischofszell, in Niederhelfenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 35'000 (bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 23'000).