Reports for Benno Eigenmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Benno Eigenmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005627728, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
BAKELS Nutribake AG, in Rothenburg, CHE-112.556.291, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3264099).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürlimann, Pascal, von Udligenswil, in Udligenswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eigenmann, Benno, von Waldkirch, in Hochdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6557568, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Pensionskasse der HOCHDORF-Gruppe, in Hochdorf, CH-100.7.008.225-0, Stiftung (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2010, S. 10, Publ. 5738056).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eigenmann, Benno, von Waldkirch, in Hochdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Schnydrig, Mario, von Unterbäch und Baltschieder, in Hochdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elmiger, Isidor, von Ermensee, in Inwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Schurter, Hans Rudolf, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Publication number: 6152428, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
HOCHDORF Nutribake AG, in Hochdorf, CH-100.3.785.680-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2010, S. 11, Publ. 5580784).
Statutenänderung:
03.05.2011.
Zweck neu:
Fabrikation, Verkauf, Vertrieb von und Handel mit Hilfsstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten für Bäckereien und Konditoreien;
Begründung, Erwerb und Verwertung von Verfahren und Patenten sowie Erbringung entsprechender Dienstleistungen für andere Unternehmen;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Veräusserung und Belastung von Liegenschaften. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henzi, Damian, von Breitenbach, in Cham, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gavillet, Marcel, von Peney-le-Jorat und Vucherens, in Aegerten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Armin, von Küssnacht SZ, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gloggner, Patrick Albert, von Meggen, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Eigenmann, Benno, von Waldkirch, in Hochdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].