Benno Eigenmann
domiciled in Hochdorf, from Waldkirch Active mandates: BAKELS Nutribake AG Connected persons: Pascal Hürlimann, Patrick Albert Gloggner, Armin Ulrich You can stay up to date through "Benno Eigenmann", please log in or register free of charge.You are now following "Benno Eigenmann"
Credit rating You can stay up to date through "Benno Eigenmann", please log in or register free of charge.You are now following "Benno Eigenmann"
|
Places where people with the name Benno Eigenmann live
Sectors in which people with the name Benno Eigenmann work
Trading in food products
Trading in food products
Private persons with the name Benno Eigenmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Benno Eigenmann
Publication number: HR02-1005627728, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
BAKELS Nutribake AG, in Rothenburg, CHE-112.556.291, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3264099).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürlimann, Pascal, von Udligenswil, in Udligenswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eigenmann, Benno, von Waldkirch, in Hochdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6557568, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Pensionskasse der HOCHDORF-Gruppe, in Hochdorf, CH-100.7.008.225-0, Stiftung (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2010, S. 10, Publ. 5738056).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eigenmann, Benno, von Waldkirch, in Hochdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Schnydrig, Mario, von Unterbäch und Baltschieder, in Hochdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elmiger, Isidor, von Ermensee, in Inwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Schurter, Hans Rudolf, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Publication number: 6152428, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
HOCHDORF Nutribake AG, in Hochdorf, CH-100.3.785.680-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2010, S. 11, Publ. 5580784).
Statutenänderung:
03.05.2011.
Zweck neu:
Fabrikation, Verkauf, Vertrieb von und Handel mit Hilfsstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten für Bäckereien und Konditoreien;
Begründung, Erwerb und Verwertung von Verfahren und Patenten sowie Erbringung entsprechender Dienstleistungen für andere Unternehmen;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Veräusserung und Belastung von Liegenschaften. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henzi, Damian, von Breitenbach, in Cham, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gavillet, Marcel, von Peney-le-Jorat und Vucherens, in Aegerten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Armin, von Küssnacht SZ, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gloggner, Patrick Albert, von Meggen, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Eigenmann, Benno, von Waldkirch, in Hochdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].