Reports for Herbert Trudel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Herbert Trudel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006117290, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Fritz Trudel Bootswerft AG, in Quarten, CHE-103.303.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2007, S.10, Publ. 4102426). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.08.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühne Treuhand, Revisionen, Beratungen, in Vilters (Vilters-Wangs), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trudel, Fritz, von Uetikon am See, in Unterterzen (Quarten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Trudel, Herbert, von Uetikon am See, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1890205, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Luftseilbahn Kräbel - Rigi Scheidegg AG, in Arth, CHE-429.938.461, Chräbelstrasse 46, 6410 Goldau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.12.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Luftseilbahn vom Kräbel auf die Rigi Scheidegg. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten sowie alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 1'160'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'160'000.00.
Aktien:
232 Namenaktien zu CHF 5'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Einberufungen und Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Egli Kehrle, Christian, von Rüti ZH, in Wettswil am Albis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baggenstos, Rita, von Gersau, in Gersau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Ernst, von Kriens, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüönd, Josef, von Schwyz, in Gersau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Putincanin, Svetozar, von Baar, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidle, Markus, von Cham, in Walchwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trudel, Herbert, von Uetikon am See, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wullschleger, Urs, von Vordemwald, in Arth, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-248.888.710), in Schwyz, Revisionsstelle.
Publication number: 6462670, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wullschleger AG, in Erlenbach ZH, CH-020.3.929.026-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2009, S. 27, Publ. 5072300).
Firma neu:
Wullschleger AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.12.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wullschleger-Widl, Max, von Zofingen und Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Trudel, Herbert, von Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].