Reports for Ernst A. Bucher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ernst A. Bucher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4292885, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Luftseilbahn Kräbel - Rigi Scheidegg AG, in Arth, CHE-429.938.461, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2018, Publ. 3965881).
Statutenänderung:
08.06.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.06.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli Kehrle, Christian, von Rüti ZH, in Wettswil am Albis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüönd, Josef, von Schwyz, in Gersau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Putincanin, Svetozar, von Baar, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Ernst, von Kriens, in Kriens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1890205, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Luftseilbahn Kräbel - Rigi Scheidegg AG, in Arth, CHE-429.938.461, Chräbelstrasse 46, 6410 Goldau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.12.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Luftseilbahn vom Kräbel auf die Rigi Scheidegg. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten sowie alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 1'160'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'160'000.00.
Aktien:
232 Namenaktien zu CHF 5'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Einberufungen und Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Egli Kehrle, Christian, von Rüti ZH, in Wettswil am Albis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baggenstos, Rita, von Gersau, in Gersau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Ernst, von Kriens, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüönd, Josef, von Schwyz, in Gersau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Putincanin, Svetozar, von Baar, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidle, Markus, von Cham, in Walchwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trudel, Herbert, von Uetikon am See, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wullschleger, Urs, von Vordemwald, in Arth, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-248.888.710), in Schwyz, Revisionsstelle.
Publication number: 5747396, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
IRSCAT AG, in Ennetbürgen, CH-150.3.002.675-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2009, S. 11, Publ. 4939834).
Weitere Adresse:
Aawasserstrasse 10, 6370 Oberdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Ernst A., von Kriens, in Kriens, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Florin, Christian, von Igis, in Ennetbürgen, Präsident und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].