Reports for Fritz Trudel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Fritz Trudel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006117290, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Fritz Trudel Bootswerft AG, in Quarten, CHE-103.303.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2007, S.10, Publ. 4102426). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.08.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühne Treuhand, Revisionen, Beratungen, in Vilters (Vilters-Wangs), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trudel, Fritz, von Uetikon am See, in Unterterzen (Quarten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Trudel, Herbert, von Uetikon am See, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005467578, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Harbeck Schweiz GmbH, bisher in Ennetbürgen, CHE-116.178.710, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2018, Publ. 4246179).
Statutenänderung:
26.04.2022.
Sitz neu:
Quarten.
Domizil neu:
c/o Fritz Trudel, Rosengartenstrasse 8, 8882 Unterterzen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.11.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis] [bisher: Mit Erklärung vom 04.11.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imhof, Anton, von Horw, in Ennetbürgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trudel, Fritz, von Uetikon am See, in Unterterzen (Quarten), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.