Reports for Christoph Tanner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoph Tanner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005257548, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Mauritiusheim Schötz AG, in Schötz, CHE-143.094.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005120023).
Statutenänderung:
07.07.2021.
Firma neu:
Biffig AG. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Christoph, von Trub, in Entlebuch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wandeler, Elisabeth Gertrud, von Zürich und Luzern, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2200483, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Mauritiusheim Schötz AG, in Schötz, CHE-143.094.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2014, Publ. 1883767).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Christoph, von Trub, in Entlebuch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann-Schärli, Ruth Sophie, von Schötz, in Schötz, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Wandeler, Elisabeth Gertrud, von Zürich und Luzern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kolly, Richard, von Emmen, Plaffeien und Tentlingen, in Emmen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scholl, Pascal, von Zofingen, in Lenzburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Miltenberger, Mathias Michael, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Vorsitzender der Geschäftsleitung und Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1481889, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Interkantonale Polizeischule Hitzkirch, in Hitzkirch, CHE-113.216.857, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2013, Publ. 1051837).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Christoph, von Trub, in Emmetten, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jurt, Matthias, von Emmen und Rickenbach LU, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärli-Gerig, Yvonne, von Ebikon, in Ebikon, Mitglied Konkordatsbehörde, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied Konkordatsbehörde ohne Zeichnungsberechtigung];
Winzenried, Urs, von Belp, in Aarau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rey, Martin, von Ruswil, in Ruswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wessner, Harry, von Wangen SZ, in Beromünster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.