Reports for Richard Josef Kolly
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Richard Josef Kolly
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006116929, Commercial Registry Office Berne, (36)
Haslibrunnen AG, in Langenthal, CHE-130.387.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2023, Publ. 1005823549).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kolly, Richard, von Emmen, in Emmenbrücke (Emmen), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vonrüti, Adrian, von Otelfingen, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Werner, von Langenthal, in Langenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fuchs, Marc Domenic Dr., von Schwaderloch, in Kirchdorf BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rufener, Thomas, von Langenthal, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1006080509, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Biffig AG, in Schötz, CHE-143.094.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2021, Publ. 1005257548).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann-Schärli, Ruth Sophie, von Schötz, in Schötz, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kolly, Richard, von Emmen, Plaffeien und Tentlingen, in Emmen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Yvonne, von Landiswil, in Schöftland, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adam, Ivo Sandro, von Grosshöchstetten, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marbach, Patrik Thomas, von Schötz und Geuensee, in Schötz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4260545, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Betagtenzentren Emmen AG, in Emmen, CHE-115.324.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2018, Publ. 4025901).
Statutenänderung:
25.05.2018.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolly, Richard Josef, von Emmen, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.