Reports for Henning Peter Taestensen
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Henning Peter Taestensen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004826066, Commercial Registry Office Zug, (170)
Air Alsie SA, in Walchwil, CHE-112.459.386, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2016, S.0, Publ. 2958381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rathcke, Marika, dänische Staatsangehörige, in Walchwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Ah, Roger, von Sarnen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jensen, Jens Oesterlund, dänischer Staatsangehöriger, in Sonderburg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Taestensen, Henning Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004562914, Commercial Registry Office Zurich, (20)
JetManager AG, in Kilchberg (ZH), CHE-152.105.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2018, Publ. 1004510313).
Statutenänderung:
04.02.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 133'333.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 133'333.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
133'333 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knapp, Marc Fabian Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Maienfels (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wüstenrot (DE)];
Taestensen, Henning Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2891131, Commercial Registry Office Zug, (170)
Air Alsie SA, in Walchwil, CHE-112.459.386, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2014, Publ. 1503163).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoegh, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Plan-les-Ouates, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rathcke, Marika, dänische Staatsangehörige, in Walchwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Taestensen, Henning Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jensen, Jens Oesterlund, dänischer Staatsangehöriger, in Sonderburg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.