Henning Peter Taestensen
domiciled in Kopenhagen (DK), from Denmark Active mandates: JetManager AG, Air Alsie SA Connected persons: John Curry, Marc Fabian Wolfgang Knapp, Adrian Tschopp and more You can stay up to date through "Henning Peter Taestensen", please log in or register free of charge.You are now following "Henning Peter Taestensen"
Credit rating You can stay up to date through "Henning Peter Taestensen", please log in or register free of charge.You are now following "Henning Peter Taestensen"
|
Places where people with the name Henning Peter Taestensen live
Sectors in which people with the name Henning Peter Taestensen work
IT services
Passenger and cargo transportation, air travel
IT services
Passenger and cargo transportation, air travel
Private persons with the name Henning Peter Taestensen
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Henning Peter Taestensen
Publication number: HR02-1004826066, Commercial Registry Office Zug, (170)
Air Alsie SA, in Walchwil, CHE-112.459.386, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2016, S.0, Publ. 2958381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rathcke, Marika, dänische Staatsangehörige, in Walchwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Ah, Roger, von Sarnen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jensen, Jens Oesterlund, dänischer Staatsangehöriger, in Sonderburg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Taestensen, Henning Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004562914, Commercial Registry Office Zurich, (20)
JetManager AG, in Kilchberg (ZH), CHE-152.105.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2018, Publ. 1004510313).
Statutenänderung:
04.02.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 133'333.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 133'333.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
133'333 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knapp, Marc Fabian Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Maienfels (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wüstenrot (DE)];
Taestensen, Henning Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2891131, Commercial Registry Office Zug, (170)
Air Alsie SA, in Walchwil, CHE-112.459.386, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2014, Publ. 1503163).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoegh, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Plan-les-Ouates, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rathcke, Marika, dänische Staatsangehörige, in Walchwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Taestensen, Henning Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jensen, Jens Oesterlund, dänischer Staatsangehöriger, in Sonderburg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.