Reports for Renate Waldmeier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Renate Waldmeier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1511395, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Raiffeisenbank Regio Frick Genossenschaft, in Frick, CHE-105.779.779, Genossenschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2013, Publ. 1232561).
Statutenänderung:
03.04.2014.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Eiken Genossenschaft, in Eiken (CHE-105.779.302), gemäss Fusionsvertrag vom 08.01.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 318'554'233.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 307'990'392.28 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten je 1 Anteil zu CHF 200.00.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Haftung bzw. Nachschusspflicht wurde aufgehoben.] [gestrichen: Beschränkte Nachschusspflicht bis höchstens CHF 8'000.-- pro Genossenschafter.].[Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fricker, Josef, von Oberhof, in Wittnau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kainz, Alfons, von Appenzell, in Binningen, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarb, Erwin, von Eiken, in Eiken, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loretan, Leopold, von Leukerbad, in Zeihen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Suter-Waldmeier, Renate, von Münchwilen AG, in Gipf-Oberfrick, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elias, Oscar, von Solothurn, in Eiken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jäger, Marc, von Dürnten, in Glattfelden, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Heutschi, Daniel, von Balsthal, in Sisseln, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mahrer, Thomas, von Möhlin, in Oeschgen, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dumitrescu, Christian, von Oberentfelden, in Schinznach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Oberflachs];
Kissling, Daniel Anton, von Wolfwil, in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meyer, Anton, von Schwaderloch, in Gipf-Oberfrick, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Bankleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Daniel, von Erlinsbach AG, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stocker, Patricia, von Obermumpf, in Bözen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weiss, Robert, von Laufenburg, in Kaisten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5469830, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Raiffeisenbank Eiken Genossenschaft, in Eiken, CH-400.5.001.089-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2010, S. 2, Publ. 5442930).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elias, Oscar, von Selzach, in Eiken, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Suter-Waldmeier, Renate, von Münchwilen AG, in Gipf-Oberfrick, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Waldmeier, Renate, in Münchwilen AG, Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 4377634, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Raiffeisenbank Eiken Genossenschaft, in Eiken, CH-400.5.001.089-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2008, S. 2, Publ. 4277782).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Walter, von Münchwilen AG, in Münchwilen AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reust, Urs, von Steffisburg, in Sisseln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
John, Beat, von Münchwilen AG und Eiken, in Münchwilen AG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pieren-Brotschi, Gabriela, von Adelboden, in Birmenstorf AG, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiederkehr, Martin, von Dietikon, in Eiken, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarb, Erwin, von Eiken, in Eiken, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Elias, Oscar, von Selzach, in Eiken, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hagnauer, Peter, von Aarau, in Stein AG, Aktuar der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Dinkel, André, von Sisseln, in Sisseln, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Waldmeier, Renate, von Münchwilen AG, in Münchwilen AG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-270.9.000.974-6), in Basel, Revisionsstelle.