Reports for Thomas Mahrer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Mahrer
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Mahrer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3056769, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Raiffeisenbank Regio Frick Genossenschaft, in Frick, CHE-105.779.779, Genossenschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2016, Publ. 2950629).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Robert, von Laufenburg, in Kaisten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauswirth, Madeleine, von Oeschgen, in Oeschgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heuberger, Denise, von Elfingen, in Sisseln, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mahrer, Thomas, von Möhlin, in Oeschgen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1511395, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Raiffeisenbank Regio Frick Genossenschaft, in Frick, CHE-105.779.779, Genossenschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2013, Publ. 1232561).
Statutenänderung:
03.04.2014.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Eiken Genossenschaft, in Eiken (CHE-105.779.302), gemäss Fusionsvertrag vom 08.01.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 318'554'233.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 307'990'392.28 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten je 1 Anteil zu CHF 200.00.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Haftung bzw. Nachschusspflicht wurde aufgehoben.] [gestrichen: Beschränkte Nachschusspflicht bis höchstens CHF 8'000.-- pro Genossenschafter.].[Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fricker, Josef, von Oberhof, in Wittnau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kainz, Alfons, von Appenzell, in Binningen, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarb, Erwin, von Eiken, in Eiken, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loretan, Leopold, von Leukerbad, in Zeihen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Suter-Waldmeier, Renate, von Münchwilen AG, in Gipf-Oberfrick, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elias, Oscar, von Solothurn, in Eiken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jäger, Marc, von Dürnten, in Glattfelden, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Heutschi, Daniel, von Balsthal, in Sisseln, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mahrer, Thomas, von Möhlin, in Oeschgen, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dumitrescu, Christian, von Oberentfelden, in Schinznach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Oberflachs];
Kissling, Daniel Anton, von Wolfwil, in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meyer, Anton, von Schwaderloch, in Gipf-Oberfrick, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Bankleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Daniel, von Erlinsbach AG, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stocker, Patricia, von Obermumpf, in Bözen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weiss, Robert, von Laufenburg, in Kaisten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 6547208, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Raiffeisenbank Eiken Genossenschaft, in Eiken, CH-400.5.001.089-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2010, S. 2, Publ. 5869408).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Jörg, von Wynau, in Killwangen, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahrer, Thomas, von Möhlin, in Oeschgen, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Bankleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].