Reports for Franz Streit
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Franz Streit
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005574727, Commercial Registry Office Berne, (36)
Milchgenossenschaft Liebewil, in Köniz, CHE-104.040.329, Genossenschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2010, S.5, Publ. 5555362).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burren, Rudolf, von Köniz, in Liebewil (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder Kassier;
Friedlli, Ernst, von Wynigen, in Liebewil (Köniz), Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burren, Tobias, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär der Verwaltung oder dem Kassier der Verwaltung;
Streit, Adrian, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär der Verwaltung oder dem Kassier der Verwaltung;
Streit, Franz, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung [bisher: in Liebewil (Köniz), Vizepräsident, Sekretär, mit Kollektivunterschrift mit dem Präsidenten oder Kassier];
Friedli, Thomas, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung.
Publication number: 1385141, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berggenossenschaft Wangental, in Köniz, CHE-102.265.395, Genossenschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2012, Publ. 6782972).
Firma neu:
Berggenossenschaft Wangental in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.03.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streit, Andreas, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Streit, Franz, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied und Sekretär und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6782972, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berggenossenschaft Wangental, in Köniz, CH-035.5.014.962-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 167 vom 20.07.1966, S. 2335).
Statutenänderung:
23.05.2012.
Domizil neu:
c/o Andreas Streit, Liebewilstrasse 164, 3173 Oberwangen b. Bern.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB und der Amtsanzeiger.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 23.05.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salvisberg, Werner, von Mühleberg, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burren, Ernst, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streit-Spycher, Fritz, von Köniz, in Liebewil (Köniz), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spycher, Werner, von Köniz, in Herzwil (Köniz), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balsiger, Fritz, von Bern, in Niederwangen bei Bern (Köniz), Mitglied und Bergmeister, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mathys, Paul, von Schangnau, in Liebewil (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheuner, Fritz, von Bern, in Niederwangen bei Bern (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streit, Andreas, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Winzenried, Daniel, von Köniz, in Niederwangen bei Bern (Köniz), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Streit, Franz, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Friedli, Hans Peter, von Wynigen, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwarz, Alfred Ernst, von Biglen, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.