Reports for Werner Salvisberg
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Werner Salvisberg
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6782972, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berggenossenschaft Wangental, in Köniz, CH-035.5.014.962-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 167 vom 20.07.1966, S. 2335).
Statutenänderung:
23.05.2012.
Domizil neu:
c/o Andreas Streit, Liebewilstrasse 164, 3173 Oberwangen b. Bern.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB und der Amtsanzeiger.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 23.05.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salvisberg, Werner, von Mühleberg, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burren, Ernst, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streit-Spycher, Fritz, von Köniz, in Liebewil (Köniz), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spycher, Werner, von Köniz, in Herzwil (Köniz), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balsiger, Fritz, von Bern, in Niederwangen bei Bern (Köniz), Mitglied und Bergmeister, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mathys, Paul, von Schangnau, in Liebewil (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheuner, Fritz, von Bern, in Niederwangen bei Bern (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streit, Andreas, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Winzenried, Daniel, von Köniz, in Niederwangen bei Bern (Köniz), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Streit, Franz, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Friedli, Hans Peter, von Wynigen, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwarz, Alfred Ernst, von Biglen, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3700512, Commercial Registry Office Berne, (36)
Milchverwertungsgenossenschaft Oberwangen, in Köniz, CH-035.5.015.056-0, Bestmögliche Verwertung der verfügbaren Milch usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 21 vom 26.01.1979, S. 262).
Firma neu:
Milchverwertungsgenossenschaft Oberwangen in Liquidation.
Liquidationsdomizil neu:
c/o Walter Salvisberg, Brünnliackerweg 10, 3173 Oberwangen b. Bern. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.11.2006 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streit, Alfred, von Englisberg, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Vizepräsident, Sekretär oder Kassier;
Salvisberg, Werner, von Mühleberg, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident, Sekretär oder Kassier;
Wünsch, Franz, von Bern, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident, Vizepräsident oder Sekretär.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salvisberg, Walter, von Mühleberg, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burren, Werner, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler, Hans, von Trub, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident, Vizepräsident oder Kassier].