Reports for Annika Seiler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Annika Seiler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004950867, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bayer (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-105.836.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2020, Publ. 1004860123).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler, Annika, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Nora Salome, von Rheinfelden, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knuchel, Niklaus, von Iffwil, in Utzenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Ruchty, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoebel, David, deutscher Staatsangehöriger, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vonder Mühll, Caroline Maria Franziska, von Basel, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004942706, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Bayer CropScience Schweiz AG, in Basel, CHE-420.685.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 06.04.2020, Publ. 1004866663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamber, Michael, von Hauenstein-Ifenthal, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
McPherson, Marion Christine, britische Staatsangehörige, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Annika, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Nora Salome, von Rheinfelden, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Melnyk, Anna, ukrainische Staatsangehörige, in Yens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rulic, Aleksandar, serbischer Staatsangehöriger, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004866663, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Bayer CropScience Schweiz AG, in Basel, CHE-420.685.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2019, Publ. 1004743414).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Monsanto International Sàrl, in Morges (CHE-110.506.744), gemäss Fusionsvertrag vom 25.03.2020 und Bilanz per 31.01.2020. Aktiven von CHF 477'255'000 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 322'281'000 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin/Gesellschafterin sämtliche Aktien bzw. Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reiff, Felix Walter, von Zürich und Dietlikon, in Oberwil (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Riehen];
Gerdau, Thorsten, schwedischer Staatsangehöriger, in Siegburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amate Crespo, Maria Luisa, spanische Staatsangehörige, in Divonne les Bains (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böller, Dominik, von Wölflinswil, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Masquin épouse Dikkers, Agnès Martine Anasthasie, französische Staatsangehörige, in Bassins, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Annika, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.