Reports for Dominik Böller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dominik Böller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005386655, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
The Climate Corporation International AG, in Basel, CHE-103.895.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2020, Publ. 1004865597).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Teillet, Alexandre Marc Albert, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sein Rueda, Eduardo, mexikanischer Staatsangehöriger, in Creve Coeur (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deloitte SA (CHE-281.829.115), in Lausanne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martins Pereira, Daniel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Dornach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgin, Pascal, von Basel, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Auer, Gerald, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Deloitte AG (CHE-281.829.115), in Basel, Revisionsstelle;
Böller, Dominik, von Wölflinswil, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoebel, Dr. David, deutscher Staatsangehöriger, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger, Dr. Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004866663, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Bayer CropScience Schweiz AG, in Basel, CHE-420.685.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2019, Publ. 1004743414).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Monsanto International Sàrl, in Morges (CHE-110.506.744), gemäss Fusionsvertrag vom 25.03.2020 und Bilanz per 31.01.2020. Aktiven von CHF 477'255'000 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 322'281'000 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin/Gesellschafterin sämtliche Aktien bzw. Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reiff, Felix Walter, von Zürich und Dietlikon, in Oberwil (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Riehen];
Gerdau, Thorsten, schwedischer Staatsangehöriger, in Siegburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amate Crespo, Maria Luisa, spanische Staatsangehörige, in Divonne les Bains (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böller, Dominik, von Wölflinswil, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Masquin épouse Dikkers, Agnès Martine Anasthasie, französische Staatsangehörige, in Bassins, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Annika, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004835564, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bayer (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-105.836.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2020, Publ. 1004803326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Andrea, von Basel, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reiff, Dr. Felix, von Zürich, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steiger, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil (BL), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerdau, Thorsten, schwedischer Staatsangehöriger, in Siegburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ibe, Dr. Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Böller, Dominik, von Wölflinswil, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Annika, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von der Höh, Gabriela Elisabeth, deutsche Staatsangehörige, in Itingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.