Reports for David Schmid
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: David Schmid
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2905711, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Bau-Ring Nord-Ost Genossenschaft, in Wittenbach, CHE-103.976.429, Genossenschaft (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2014, Publ. 1456249).
Firma neu:
Bau-Ring Nord-Ost Genossenschaft in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.03.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Thomas, von Mosnang, in Wittenbach, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucher, Roland, von Neunkirch, in Wittenbach, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, David, von Oberegg, in Staad SG (Thal), Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 913447, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Bau-Ring Nord-Ost Genossenschaft, in Wittenbach, CH-320.5.031.729-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2010, S. 15, Publ. 5530548).
Statutenänderung:
04.12.2012.
Domizil neu:
c/o Thomas Egli, Florastrasse 1, 9300 Wittenbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buck, Helmut, von Oberriet SG, in Minusio, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Andreas, von Seuzach, in Wittenbach, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lautenschlager, Felix, von Niederbüren, in Staad SG (Thal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Peter, von Matzingen, in St. Gallen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lussi, René, von Stans, in Wittenbach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Thomas, von Mosnang, in Wittenbach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Roland, von Neunkirch, in Wittenbach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, David, von Oberegg, in Staad SG (Thal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.