Reports for Helmut Buck
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Helmut Buck
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4296593, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Prowibau SA, in Minusio, CHE-102.354.142, società anonima (Nr. FUSC 41 del 02.03.2015, Pubbl. 2017421).
Statuti modificati:
16.04.2018.
Nuova ragione sociale:
GPunkt Baugemeinschat AG.
Nuovo scopo:
La gestione di un'impresa edile. Il suo ambito di competenza comprende lavori da stuccatore, pittore, isolatore, la realizzazione di protezioni antincendio e di costruzioni in acciaio, pulizie edili e interventi sulle facciate, realizzazioni di pavimenti, pareti divisorie, pavimenti in resina epossidica, pavimenti a coagulazione nonché interventi sul calcestruzzo. La società si occupa pure di direzione lavori e di costruzioni in regime d'impresa generale. La società può inoltre acquistare, vendere, amministrare e gravare immobili, così come eseguire ogni operazione ritenuta necessaria ed utile per il conseguimento dello scopo sociale, assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo e creare filiali in Svizzera ed all'estero. [radiati: Con dichiarazione del 24.02.2015 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.]. Secondo dichiarazione del 17.04.2018 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Buck, Helmut, da Oberriet SG, in Minusio, presidente, con firma individuale;
Buck, Silveria, da Oberriet SG, in Minusio, membro, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Djaferi, Ardit, cittadino macedone, in Adlikon b. Regensdorf (Regensdorf), amministratore unico, con firma individuale.
Publication number: 913447, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Bau-Ring Nord-Ost Genossenschaft, in Wittenbach, CH-320.5.031.729-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2010, S. 15, Publ. 5530548).
Statutenänderung:
04.12.2012.
Domizil neu:
c/o Thomas Egli, Florastrasse 1, 9300 Wittenbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buck, Helmut, von Oberriet SG, in Minusio, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Andreas, von Seuzach, in Wittenbach, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lautenschlager, Felix, von Niederbüren, in Staad SG (Thal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Peter, von Matzingen, in St. Gallen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lussi, René, von Stans, in Wittenbach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Thomas, von Mosnang, in Wittenbach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Roland, von Neunkirch, in Wittenbach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, David, von Oberegg, in Staad SG (Thal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3434216, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Licasa A.G., in Rorschacherberg, CH-320.3.034.258-7, Erwerb, Erstellung, Finanzierung, Vermittlung und Veräusserung von Immobilien auf eigene oder fremde Rechnung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.1999, S. 8713).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buck, Helmut, von Oberriet SG, in Minusio, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christensen, Mogens G., von Gams, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.