Reports for Marco Rutz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Marco Rutz
Holdings
Newest SOGC notifications: Marco Rutz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1162015, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Flugbetriebs AG Sitterdorf, in Zihlschlacht-Sitterdorf, CH-440.3.004.029-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2009, S. 21, Publ. 4876712). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Berner, Bruno, von Unterkulm, in Wittenbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefel, Willi, von Elsau, in Busswil TG (Sirnach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutz, Marco, von Nesslau, in Wittenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brocker, Markus, von Altstätten, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner & Schär Treuhand AG (440.3.002.052-8), in Aadorf, Revisionsstelle.
Publication number: 1162011, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Bruno Berner AG, in Zihlschlacht-Sitterdorf, CH-440.3.002.500-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2009, S. 20, Publ. 4881376). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Berner, Bruno, von Unterkulm, in Wittenbach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Frost-Berner, Silvia, von Unterkulm, in Teufen AR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefel, Willi, von Elsau, in Busswil TG (Sirnach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutz, Marco, von Nesslau, in Wittenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brocker, Markus, von Altstätten, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner & Schär Treuhand AG (CH-440.3.002.052-8), in Aadorf, Revisionsstelle.
Publication number: 1162013, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
E. Berner AG, in Zihlschlacht-Sitterdorf, CH-440.3.002.501-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2013, Publ. 1114069). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Berner-Debrunner, Bruno, von Unterkulm, in Wittenbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefel, Willi, von Elsau, in Busswil TG (Sirnach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutz, Marco, von Nesslau, in Wittenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brocker, Markus, von Altstätten, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner & Schär Treuhand AG (440.3.002.052-8), in Aadorf, Revisionsstelle.