Reports for Dieter Roth
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Dieter Roth
Holdings
Newest SOGC notifications: Dieter Roth
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005812984, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Hebetec Förder- und Hebesysteme AG, in Nuglar-St. Pantaleon, CHE-107.643.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2022, Publ. 1005529224).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schreier, Gregor, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Dieter, von Reigoldswil, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel].
Publication number: 7066846, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Pro Specie Rara, bisher in Aarau, CH-320.7.022.081-6, Stiftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2007, S. 3, Publ. 4003442).
Gründungsurkunde:
11.07.2005.
Urkundenänderung:
20.12.2012.
Name neu:
ProSpecieRara.
Sitz neu:
Münchenstein.
Domizil neu:
Unter Brüglingen 6, Münchenstein, 4052 Basel.
Organisation neu:
[Streichung der Angaben zur Organisation auf Grund geänderter Eintragungsbestimmungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoffmann, Hansjürg genannt Hans-Jörg, von Wiesen GR, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Dieter, von Reigoldswil, in Liestal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel];
Waldner, Rosmarie, von Zürich, in Ebmatingen (Maur), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gämperli, Christoph, von Jonschwil, in Flawil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grünenfelder, Hans-Peter, von Zürich, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haller, Susanne, von Reinach AG, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Paul, von Basel und Bubendorf, in Riehen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roch, Philippe, von Lancy, in Russin, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rutishauser, Rolf, von Langrickenbach, in Effretikon (Illnau-Effretikon), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stöckli, Peter Paul, von Tägerig, in Wettingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ammann, Philippe, von Basel und Madiswil, in Nunningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gontenschwil].
Publication number: 6422200, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Ing. R. Ment AG, bisher in Dottikon, CH-400.3.002.748-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2009, S. 2, Publ. 5413210).
Statutenänderung:
14.11.2011.
Sitz neu:
Nuglar-St. Pantaleon.
Domizil neu:
Liestalerstrasse 33, 4412 Nuglar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Dieter, von Reigoldswil, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Basel].