Reports for Peter Paul Stöckli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Paul Stöckli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005694678, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
ProSpecieRara, in Münchenstein, CHE-106.836.061, Stiftung (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004921600).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller-Brem, Susanne, von Reinach AG, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Theodor Alwin, von Lengnau AG, in Untersiggenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grünenfelder, Hans-Peter, von Zürich, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gämperli, Christoph, von Jonschwil, in Flawil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roch, Philippe, von Lancy, in Russin, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rutishauser, Rolf, von Langrickenbach, in Effretikon (Illnau-Effretikon), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stöckli, Peter Paul, von Tägerig, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hostettler, Peter, von Schwarzenburg, in Oberwil (BL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Fritz, von Hasle bei Burgdorf, in Bremgarten bei Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weckerle, Caroline, von Feuerthalen, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Maja, von Sissach, in Sissach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roversi, Alessandra, von Vuisternens-devant-Romont, in Rolle, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1223327, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stiftung Begegnung mit Tieren, in Wettingen, CHE-239.263.155, c/o sbw consulting gmbh, Bergstrasse 77, 5430 Wettingen, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
26.11.2013.
Zweck:
Fördert und unterstützt geeignete Bestrebungen zur pädagogischen und therapeutischen Begegnung von sozial benachteiligten, psychisch kranken oder behinderten Menschen mit Heim- und Nutztieren, insbesondere mit Pferden.
Eingetragene Personen:
Sozzi, Luzius Andreas, von Poschiavo, in Wettingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgi, Tanja, von Zeihen, in Wettingen, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blum, Fabian, von Koblenz, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Regez Jeschki, Elsbeth, von Oberwil im Simmental, in Baden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Peter Paul, von Tägerig, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Turner, Dennis Clair, von Hirzel, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hepp, Urs Georg, von Uetikon am See, in Uetikon am See, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Equitest AG Treuhand und Wirtschaftsprüfungen (CHE-101.755.917), in Wettingen, Revisionsstelle.
Publication number: 7066846, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Pro Specie Rara, bisher in Aarau, CH-320.7.022.081-6, Stiftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2007, S. 3, Publ. 4003442).
Gründungsurkunde:
11.07.2005.
Urkundenänderung:
20.12.2012.
Name neu:
ProSpecieRara.
Sitz neu:
Münchenstein.
Domizil neu:
Unter Brüglingen 6, Münchenstein, 4052 Basel.
Organisation neu:
[Streichung der Angaben zur Organisation auf Grund geänderter Eintragungsbestimmungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoffmann, Hansjürg genannt Hans-Jörg, von Wiesen GR, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Dieter, von Reigoldswil, in Liestal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel];
Waldner, Rosmarie, von Zürich, in Ebmatingen (Maur), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gämperli, Christoph, von Jonschwil, in Flawil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grünenfelder, Hans-Peter, von Zürich, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haller, Susanne, von Reinach AG, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Paul, von Basel und Bubendorf, in Riehen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roch, Philippe, von Lancy, in Russin, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rutishauser, Rolf, von Langrickenbach, in Effretikon (Illnau-Effretikon), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stöckli, Peter Paul, von Tägerig, in Wettingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ammann, Philippe, von Basel und Madiswil, in Nunningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gontenschwil].