Reports for Silvia Rammelmeyer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Silvia Rammelmeyer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005773885, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
BROFF AG, in Sachseln, CHE-356.227.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2021, Publ. 1005163612).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler, Niklaus Albert, von Entlebuch, in Sachseln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rammelmeyer, Silvia, von Guttannen, in Sarnen, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005631696, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Rammelmeyer Immobilien AG, in Sarnen, CHE-101.436.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2018, Publ. 4217275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rammelmeyer, Silvia, von Guttannen, in Maschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4217275, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Rammelmeyer Immobilien AG, in Sarnen, CHE-101.436.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2017, Publ. 3769729).
Statutenänderung:
01.05.2018.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Bebauung, die Verwaltung sowie die Veräusserung von Grundstücken und Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen gleicher Branche beteiligen. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rammelmeyer, Heinz, von Guttannen, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift mit Hermann Franz Burch oder Roger Burch [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Rammelmeyer, Silvia, von Guttannen, in Maschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Halter, Daniel, von Lungern, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rammelmeyer, Stefan, von Guttannen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift mit Hermann Franz Burch [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burch, Hermann Franz, von Sarnen, in Sarnen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift mit Heinz Rammelmeyer oder Stefan Rammelmeyer;
Burch, Roger, von Sarnen, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift mit Heinz Rammelmeyer.