Reports for Niklaus Albert Theiler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Niklaus Albert Theiler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005773885, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
BROFF AG, in Sachseln, CHE-356.227.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2021, Publ. 1005163612).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler, Niklaus Albert, von Entlebuch, in Sachseln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rammelmeyer, Silvia, von Guttannen, in Sarnen, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005648344, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Daphne AG, in Sachseln, CHE-100.193.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2021, Publ. 1005177093).
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler, Niklaus, von Entlebuch, in Sachseln, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005279926, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
GRICHEMONDE INTEGRAS AG, in Sachseln, CHE-114.842.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2021, Publ. 1005126944).
Firma neu:
GRICHEMONDE INTEGRAS AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der a.o. Generalversammlung vom 24.08.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Gion, von Untervaz, in Zürich, Mitglied, stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Rainer, Florian, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rainer, Stephanie, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theiler, Niklaus, von Entlebuch, in Sachseln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rainer, Dr. Gerald, österreichischer Staatsangehöriger, in Sachseln, Liquidator, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].