Reports for Thomas Oser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Oser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7114772, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Gebr. P. & R. Oser Immobilien AG, in Pfeffingen, CH-280.3.916.219-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2011, Publ. 6207004).
Statutenänderung:
27.02.2013.
Firma neu:
ResomuR Immobilien AG. Gemäss Erklärung vom 27.02.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oser-Pflugi, René, von Hofstetten-Flüh, in Laufen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ONLINE TREUHAND AG (CH-170.3.016.912-3), in Reinach BL, Revisionsstelle;
Krebs-Oser, Monika, von Thürnen und Hofstetten-Flüh, in Wenslingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit René Oser-Pflugi;
Oser, Stefan, von Hofstetten-Flüh, in Arisdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Paul Oser-Schindler;
Oser, Marcel, von Hofstetten-Flüh, in Blauen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Paul Oser-Schindler.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oser, Thomas, von Hofstetten-Flüh, in Pfeffingen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien mit René Oser-Pflugi];
Oser-Schindler, Paul, von Hofstetten-Flüh, in Grellingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oser-Aenishänslin, Esther, von Hofstetten-Flüh, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6207004, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Gebr. P. & R. Oser Immobilien AG, in Pfeffingen, CH-280.3.916.219-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2010, S. 6, Publ. 5818922).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs-Oser, Monika, von Thürnen und Hofstetten-Flüh, in Wenslingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit René Oser-Pflugi;
Oser, Stefan, von Hofstetten-Flüh, in Arisdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Paul Oser-Schindler;
Oser, Marcel, von Hofstetten-Flüh, in Blauen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Paul Oser-Schindler;
Oser, Thomas, von Hofstetten-Flüh, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit René Oser-Pflugi.
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Resomur AG, in P f e f f i n g e n , Herstellung von und Handel mit Resomur-Putzen sowie Handel mit Baumaterialien aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.1994, S. 221).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oser, Thomas, von Hofstetten-Flüh, in Pfeffingen, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].