Reports for René Oser-Pflugi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: René Oser-Pflugi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1656987, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Gebr. Oser AG, in Nenzlingen, CHE-105.960.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2013, Publ. 7053820).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oser-Pflugi, René, von Hofstetten-Flüh, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oser, Marcel, von Hofstetten-Flüh, in Blauen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Kilcher-Christ, Rita, von Nunningen, in Fehren, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 7114772, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Gebr. P. & R. Oser Immobilien AG, in Pfeffingen, CH-280.3.916.219-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2011, Publ. 6207004).
Statutenänderung:
27.02.2013.
Firma neu:
ResomuR Immobilien AG. Gemäss Erklärung vom 27.02.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oser-Pflugi, René, von Hofstetten-Flüh, in Laufen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ONLINE TREUHAND AG (CH-170.3.016.912-3), in Reinach BL, Revisionsstelle;
Krebs-Oser, Monika, von Thürnen und Hofstetten-Flüh, in Wenslingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit René Oser-Pflugi;
Oser, Stefan, von Hofstetten-Flüh, in Arisdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Paul Oser-Schindler;
Oser, Marcel, von Hofstetten-Flüh, in Blauen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Paul Oser-Schindler.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oser, Thomas, von Hofstetten-Flüh, in Pfeffingen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien mit René Oser-Pflugi];
Oser-Schindler, Paul, von Hofstetten-Flüh, in Grellingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oser-Aenishänslin, Esther, von Hofstetten-Flüh, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 7053820, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Gebr. Oser AG, in Nenzlingen, CH-280.3.916.218-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2009, S. 5, Publ. 5022090).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oser-Pflugi, Claudia, von Hofstetten-Flüh, in Laufen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oser, Marcel, von Hofstetten-Flüh, in Blauen, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Oser-Pflugi, René, von Hofstetten-Flüh, in Laufen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].