Reports for Patrice Oehrli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Patrice Oehrli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3315480, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lenker Verkehrsbetriebe GmbH, in Lenk, CH-092.4.000.589-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2006, S. 4, Publ. 3192832).
Statutenänderung:
21.03.2006.
Firma neu:
Lenker Verkehrsbetriebe GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: c/o Annemarie Oehrli-Huber, Liquidatorin, Baumgartenstrasse 28, 4900 Langenthal. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.3.2006 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehrli-Huber, Ernst, von Lauenen, in Langenthal, mit Einzelunterschrift;
Oehrli, Patrice, von Lauenen, in Madiswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehrli-Huber, Annemarie, von Lauenen, in Langenthal, Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, mit einer Stammeinlage von CHF 25'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 23'000.--].
Publication number: 3192832, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lenker Verkehrsbetriebe GmbH, in Lenk, CH-092.4.000.589-7, Betrieb einer Transportunternehmung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2005, S. 5, Publ. 3015232).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehrli-Pfander, Roland, von Lauenen, in Lenk, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Oehrli-Huber Ernst oder Oehrli-Huber Annemarie oder Oehrli Patrice.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehrli-Huber, Ernst, von Lauenen, in Langenthal, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Oehrli-Pfander Roland oder Oehrli-Pfander Ursula];
Oehrli-Huber, Annemarie, von Lauenen, in Langenthal, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 23'000.-- [bisher: Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Oehrli-Pfander Roland oder Oehrli-Pfander Ursula];
Oehrli-Pfander, Ursula, von Lauenen, in Lenk, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 25'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Oehrli-Huber Ernst oder Oehrli-Huber Annemarie oder Oehrli Patrice];
Oehrli, Patrice, von Lauenen, in Madiswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Oehrli-Pfander Roland oder Oehrli-Pfander Ursula].
Publication number: 3015232, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lenker Verkehrsbetriebe GmbH, in Lenk, CH-092.4.000.589-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2002, S. 5, Publ. 513928).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 1, 3775 Lenk.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehrli-Huber, Ernst, von Lauenen, in Langenthal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Oehrli-Pfander Roland oder Oehrli-Pfander Ursula [bisher: mit Einzelunterschrift];
Oehrli-Pfander, Roland, von Lauenen, in Lenk, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Oehrli-Huber Ernst oder Oehrli-Huber Annemarie oder Oehrli Patrice [bisher: mit Einzelunterschrift];
Oehrli-Huber, Annemarie, von Lauenen, in Langenthal, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Oehrli-Pfander Roland oder Oehrli-Pfander Ursula, mit einer Stammeinlage von CHF 23'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oehrli-Pfander, Ursula, von Lauenen, in Lenk, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Oehrli-Huber Ernst oder Oehrli-Huber Annemarie oder Oehrli Patrice, mit einer Stammeinlage von CHF 25'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oehrli, Patrice, von Lauenen, in Madiswil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Oehrli-Pfander Roland oder Oehrli-Pfander Ursula, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-- [bisher: in Melchnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien].