Reports for Annemarie Oehrli-Huber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Annemarie Oehrli-Huber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3315480, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lenker Verkehrsbetriebe GmbH, in Lenk, CH-092.4.000.589-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2006, S. 4, Publ. 3192832).
Statutenänderung:
21.03.2006.
Firma neu:
Lenker Verkehrsbetriebe GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: c/o Annemarie Oehrli-Huber, Liquidatorin, Baumgartenstrasse 28, 4900 Langenthal. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.3.2006 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehrli-Huber, Ernst, von Lauenen, in Langenthal, mit Einzelunterschrift;
Oehrli, Patrice, von Lauenen, in Madiswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehrli-Huber, Annemarie, von Lauenen, in Langenthal, Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, mit einer Stammeinlage von CHF 25'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 23'000.--].
Publication number: 3192832, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lenker Verkehrsbetriebe GmbH, in Lenk, CH-092.4.000.589-7, Betrieb einer Transportunternehmung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2005, S. 5, Publ. 3015232).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehrli-Pfander, Roland, von Lauenen, in Lenk, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Oehrli-Huber Ernst oder Oehrli-Huber Annemarie oder Oehrli Patrice.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehrli-Huber, Ernst, von Lauenen, in Langenthal, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Oehrli-Pfander Roland oder Oehrli-Pfander Ursula];
Oehrli-Huber, Annemarie, von Lauenen, in Langenthal, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 23'000.-- [bisher: Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Oehrli-Pfander Roland oder Oehrli-Pfander Ursula];
Oehrli-Pfander, Ursula, von Lauenen, in Lenk, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 25'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Oehrli-Huber Ernst oder Oehrli-Huber Annemarie oder Oehrli Patrice];
Oehrli, Patrice, von Lauenen, in Madiswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Oehrli-Pfander Roland oder Oehrli-Pfander Ursula].
Publication number: 3015232, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lenker Verkehrsbetriebe GmbH, in Lenk, CH-092.4.000.589-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2002, S. 5, Publ. 513928).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 1, 3775 Lenk.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehrli-Huber, Ernst, von Lauenen, in Langenthal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Oehrli-Pfander Roland oder Oehrli-Pfander Ursula [bisher: mit Einzelunterschrift];
Oehrli-Pfander, Roland, von Lauenen, in Lenk, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Oehrli-Huber Ernst oder Oehrli-Huber Annemarie oder Oehrli Patrice [bisher: mit Einzelunterschrift];
Oehrli-Huber, Annemarie, von Lauenen, in Langenthal, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Oehrli-Pfander Roland oder Oehrli-Pfander Ursula, mit einer Stammeinlage von CHF 23'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oehrli-Pfander, Ursula, von Lauenen, in Lenk, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Oehrli-Huber Ernst oder Oehrli-Huber Annemarie oder Oehrli Patrice, mit einer Stammeinlage von CHF 25'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oehrli, Patrice, von Lauenen, in Madiswil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Oehrli-Pfander Roland oder Oehrli-Pfander Ursula, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-- [bisher: in Melchnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien].