Reports for Francesco Nieli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Francesco Nieli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004679083, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Iskra Licht GmbH, in Baden, CHE-210.494.432, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2014, S.0, Publ. 1567925).
Statutenänderung:
22.05.2019. 09.07.2019.
Firma neu:
Drees Lichttechnik GmbH.
Zweck neu:
Handel und Herstellung von Produkten für Licht, Beleuchtung, Möbel und Einrichtungsgegenständen aller Art, Erstellung von Lichtkonzepten sowie Beratung für Licht und Beleuchtung;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Immobilien erwerben und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fellini, Sonja, von Schinznach, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nieli, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drees GmbH (HRB 1172 Amtsgericht Arnsberg), in Sundern (DE), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Iskra, David, von Wettingen, in Wettingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Drees, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Sundern (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004482886, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Vanderbilt International (UK) Limited, Monmouthshire, Zweigniederlassung Dübendorf, in Dübendorf, CHE-155.512.511, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2017, Publ. 3793923).
Hauptsitz in:
Hauptsitz: Monmouthshire (UK).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nieli, Francesco, von Niederrohrdorf, in Würenlos, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigwood, Liliane Brigitte, von Zürich, in Greifensee, Leiterin der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2353563, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Vanderbilt International (UK) Limited, Monmouthshire, Zweigniederlassung Volketswil, in Volketswil, CHE-155.512.511, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, Publ. 2269695).
mit Hauptsitz in:
Monmouthshire (UK).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peller, Stefan, von Herrliberg, in Richterswil, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nieli, Francesco, von Niederrohrdorf, in Würenlos, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.