Reports for Sonja Fellini
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sonja Fellini
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004679083, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Iskra Licht GmbH, in Baden, CHE-210.494.432, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2014, S.0, Publ. 1567925).
Statutenänderung:
22.05.2019. 09.07.2019.
Firma neu:
Drees Lichttechnik GmbH.
Zweck neu:
Handel und Herstellung von Produkten für Licht, Beleuchtung, Möbel und Einrichtungsgegenständen aller Art, Erstellung von Lichtkonzepten sowie Beratung für Licht und Beleuchtung;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Immobilien erwerben und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fellini, Sonja, von Schinznach, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nieli, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drees GmbH (HRB 1172 Amtsgericht Arnsberg), in Sundern (DE), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Iskra, David, von Wettingen, in Wettingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Drees, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Sundern (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1567925, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Iskra Licht GmbH, in Baden, CHE-210.494.432, Zürcherstrasse 59, 5400 Baden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.05.2014.
Zweck:
Handel mit und Herstellung von Produkten für Licht, Beleuchtung, Möbel und Einrichtungsgegenständen aller Art, Erstellung von Lichtkonzepten, Beratung für Licht und Beleuchtung sowie Kauf und Verkauf von Immobilien;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowi sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Iskra Licht, in Baden (CHE-371.236.210), gemäss Vertrag vom 30.04.2014 und Übernahmebilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 150'840.58 und Passiven von CHF 125'970.47, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden und CHF 4'870.11 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich an die im Anteilbuch verzeichnete Adresse.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 27.05.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Iskra, David, von Wettingen, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nieli, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fellini, Sonja, von Schinznach, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.