Reports for Hans-Peter Murbach
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans-Peter Murbach
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4611554, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Spitex Zürich-Ost, in Zürich, CH-020.6.001.205-6, Riesbachstrasse 59, 8008 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
07.05.2008.
Zweck:
Der Verein verfolgt gemeinnützige und soziale Zwecke. Er bezweckt die Versorgung der Bevölkerung der Quartiere Altstadt, Balgrist, Hottingen, Neumünster und Witikon mit spitalexternen Diensten in medizinischem, pflegerischem, sozialem und gesundheitserhaltendem Sinne. Dort, wo der Verein nicht selber Träger einer Dienstleistung ist, kann er mit anderen Organisationen entsprechende Verträge abschliessen.
Mittel:
Einnahmen aus Pflege- und Dienstleistungen, Subventionen der öffentlichen Hand, Mitgliederbeiträge, Spenden und Legate, Erträge aus Veranstaltungen und Erträge aus dem Vereinsvermögen.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand von mindestens fünf Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Manfioletti, Beatrix, von Bassersdorf, in Fällanden, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pugneth, Beatrice, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murbach, Hans-Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niedermann, Beryl, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Incardona, Lucie, von Arbon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Christian, von Rebstein, in Dürnten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutz, Sabine, von Kilchberg ZH, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogler, Stefan, von Lungern, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Larese, Renata, von Amriswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunnschweiler-Käslin, Christina, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG (CH-020.9.900.846-9), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: 2351698, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse Gretag, in Regensdorf, CH-020.7.901.629-6, Die Stiftung bezweckt die berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen, Stiftung (SHAB Nr. 51 vom 15.03.2004, S. 21, Publ. 2168624).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murbach, Hans-Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Thomas, von Gansingen, in Dielsdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zweifel, Edith, von Schänis, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollmann, Jürg, von Weisslingen, in Lindau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jeger, Rolf, von Meltingen, in Münchenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simmer, Hans Peter, von Oberburg, in Wald ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1058728, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gretag Imaging AG in Liquidation, in Regensdorf, Entwicklung, Herstellung, Montage und Unterhalt von Geräten und technischen Einrichtungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 15.01.2003, S. 18, Publ. 812476). An der Gläubigerversammlung vom 12.03.2003 haben die Gläubiger beschlossen, eine ausseramtliche Konkursverwaltung zu ernennen. Die Adresse der a.a.
Konkursverwaltung lautet:
Ernst & Young AG, Aeschengraben 9, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murbach, Hans-Peter, von Zürich, in Zürich, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knecht, Hugo, von St. Gallen, in Schöfflisdorf, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Guido, von Kirchberg SG, in Regensdorf, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollmann, Jürg, von Weisslingen, in Lindau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Heinrich, von Maisprach, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Hans, von Hermetschwil-Staffeln, in Steinmaur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zweifel, Edith, von Schänis, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thurnheer, Andreas Martin, von Weinfelden, in Oberwil-Lieli, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trumpf, Klara, von Dielsdorf, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Patrick Willy, von Zürich, in Meilen, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nyman, Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Zufikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Welte, Reto, von Ittenthal, in Scherz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst & Young AG, in Basel, ausseramtliche Konkursverwaltung.