Reports for Edith Zweifel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Edith Zweifel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3343663, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Personalvorsorgestiftung der Amedis-UE Gruppe, in Unterentfelden, CHE-109.695.489, Stiftung (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2015, Publ. 2035951).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Amedis-UE Gruppe in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 24.10.2016 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Thomas, von Horriwil, in Hölstein, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zweifel, Edith, von Schänis, in Baden, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Andreas, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Kirchberg (BE), Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: von Nennigkofen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fretz, Yvonne, von Schwarzhäusern, in Sisseln, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erni, Otto, von Stüsslingen, in Stüsslingen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eichhorn, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Küttigen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2556988, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Personalvorsorgestiftung der Amedis AG, bisher in Basel, CH-270.7.002.535-4, Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Amedis AG usw., Stiftung (SHAB Nr. 82 vom 01.05.2003, S. 6, Publ. 972132).
Gründungsurkunde:
22.12.1997.
Urkundenänderung:
21.01.2004.
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Amedis-UE Gruppe.
Sitz neu:
Unterentfelden.
Domizil neu:
c/o Amedis-UE SA, Mönchmattweg 5, 5035 Unterentfelden.
Zweck neu:
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Amedis-UE AG und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundener Unternehmungen sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität;
die Stiftung kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben, einschliesslich Unterstützungsleistungen in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall oder Invalidität, sowie Versicherungsverträge abschliessen oder in bestehende Verträge eintreten, wobei sie selbst Versicherungsnehmerin und Begünstigte sein muss.
Aufsichtsbehörde neu:
Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht.
Organisation:
Stiftungsrat, Kontrollstelle und Experte gemäss BVG..
Stiftungsrat:
mindestens 4 Mitglieder.
Fusion:
Die Stiftung übernimmt gemäss Verfügung des Justizdepartements Basel-Stadt Aufsichtsbehörde BVG vom 23.09.1999 die Stiftung 'Wohlfahrtsfonds der Hageba AG', in Basel, durch Fusion. Aktiven von CHF 844'709.15 und Passiven von CHF 19'014.65 der 'Wohlfahrtsfonds der Hageba AG' gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.1998 durch Universalsukzession auf die Stiftung über [wie bisher].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gudrna, Edouard, von Préverenges, in Préverenges, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Noseda, Beatrice, von Teufen AR, in Gränichen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Andreas, von Nennigkofen, in Kirchberg BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Eichhorn, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Küttigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Bernet, Hans, von Gommiswald, in Killwangen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Mudry, Pierre, von Lens, in Saint-Légier-La Chiésaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zweifel, Edith, von Schänis, in Baden, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2351698, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse Gretag, in Regensdorf, CH-020.7.901.629-6, Die Stiftung bezweckt die berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen, Stiftung (SHAB Nr. 51 vom 15.03.2004, S. 21, Publ. 2168624).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murbach, Hans-Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Thomas, von Gansingen, in Dielsdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zweifel, Edith, von Schänis, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollmann, Jürg, von Weisslingen, in Lindau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jeger, Rolf, von Meltingen, in Münchenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simmer, Hans Peter, von Oberburg, in Wald ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.